和君商学聘许地长盛秀玲为董事 前者供职近17年持有816万股
摘要: 北京和君商学在线科技股份有限公司和讯股票(微信号:istocknews)消息2月7日晚间,和君商学发布公告称,根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第一次临时股东大会已于2017年1月20
北京和君商学在线科技股份有限公司
消息 2月7日晚间,和君商学发布公告称,根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2017 年第一次临时股东大会已于 2017 年 1 月 20 日审议并通过:任命许地长先生、盛秀玲女士为公司董事,任职期自公司 2017 年第一次临时股东大会通过之日至本届董事会届满。
和君商学表示,原董事周彦平先生因为个人健康原因辞去董事职务,原董事贾峻先生因为工作变动原因辞去董事职务,上述辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数。任命许地长先生、盛秀玲女士为公司董事,公司董事会人数为 5 人,符合法律、法规要求。
和讯股票(微信号:istocknews)上市公司数据库显示,周彦平先生,1967年1月出生,中国国籍,无境外居留权。1989年7月毕业于东北师范大学化学专业,本科学历;2003年1月毕业于中国人民大学企业管理专业,研究生学历。1989年7月至1990年8月,就职于东北制药总厂,任职工大学教研组长;1990年9月至1997年9月,就职于东北制药集团有限公司,先后任团委书记、总经理办公室主任,兼任结构调整办公室主任、总经理助理(其中1993年1月至1994年1月,借调国家经济体制改革委员会生产体制司工作);1997年9月至1998年11月,就职于沈阳联友通讯有限公司,任副总裁;1998年11月至2000年5月,就职于北京君创咨询有限责任公司,任副总经理;2000年5月至2009年12月,就职于原和君咨询,历任高级咨询师、合伙人职务;2009年12月至2011年12月,就职于和君咨询,历任合伙人职务、副总裁;2011年12月至2014年8月,就职于和君有限,任总经理,兼任董事;2014年8月至今,就职于和君商学,任总经理,兼任董事,任期三年。
贾峻先生,1974年6月出生,中国国籍,无境外居留权。1996年7月毕业于南京信息工程大学气候学专业,本科学历;2001年9月至2005年7月,就读于北京科技大学工商管理专业,研究生学历。1996年7月至2001年9月,就职于云南省气象局,历任人事教育处科员、副主任科员、助理工程师;2005年7月至2006年6月,就职于原和君咨询,任项目经理;2006年6月至2014年8月,就职于和君 有限,任项目经理,其中2011年12月至2014年8月,兼任和君有限副总经理、董事;2014年8月至今,就职于和君商学,任副总经理、财务总监,兼任董事,任期三年。
资料显示,和君商学主营企业家和企业高管培训、企业人才培训、企业管理内训、高等院校从商毕业生的就业和创业能力培训。公司于2015年2月5日在新三板挂牌上市,证券代码为831930。
和君商学公告许地长、盛秀玲简历:
新任命董事许地长先生,生于 1965 年 12 月,男,中国国籍,无境外居留权。2000年3月至2009年12月,就职于原和君咨询,历任财务总监、运营管理部主任;2009 年 12 月至今,就职于和君咨询,历任运营管理部主任、常务副总裁。许地长先生持有公司股份8,166,666股,占公司股本的 5.44%。
新任命董事盛秀玲女士,生于 1974 年 1 月,女,中国国籍,无境外居留权,硕士,注册会计师。2013 年 3 月至 2015 年 4 月,任北京工道控股有限公司副总经理、经营委员会委员;2014 年 12 月至 2015 年 8 月,任北京协同创新控股有限公司董事、副总经理; 2014 年 8 月起任陕西煤业股份有限公司独立董事;2015 年 9 月起任北京和君商学在线科技股份有限公司财务总监。盛秀玲女士持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。 :
董事,就职,公司,12,商学